Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 58, 5. tv., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 58, 5. tv., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2020-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: 19. maj 2020 ApS. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2020-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: P. Bolby Holding ApS. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2021-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Yogendo ApS. (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrups Have 58, 5. tv., 1954 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Preben Kaas' Vænge 3, 2. 219., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Preben Kaas' Vænge 3, 2. 219., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmand Steins Alle 27, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-01-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmand Steins Alle 27, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 31, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-22 tilføjes Binavne: Specter Litt ApS, Pearson Specter ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Navne: Pearson Specter Litt ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-21 fjernes Navne: 18. maj 2020 ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Vedtægter: 2020-07-22 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 31, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 31, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 31, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 31, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensgade 31, 2. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Direktion: Christian Pind Schmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-15 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Legale ejere: Christian Pind Schmidt (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Navne: 18. maj 2020 ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-05-15 tilføjes Reelle ejere: Christian Pind Schmidt (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Stiftere: Christian Pind Schmidt (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-18)