Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bibranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perikonhaven 3, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2020-05-14 tilføjes Direktion: Lasse Korsgaard Østergaard Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-14 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2020-05-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2020-05-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Legale ejere: Lasse Invest ApS, Peter Fisker Holding ApS, LARS ØSTERGAARD HOLDING FREDERICIA ApS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Navne: Hansen & Mikkelsen Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Reelle ejere: Lasse Korsgaard Østergaard Mikkelsen, Peter Fisker Mrgan Hansen, Lars Østergaard Mikkelsen (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Stiftere: Peter Fisker Holding ApS, Lasse Invest ApS, LARS ØSTERGAARD HOLDING FREDERICIA ApS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Vedtægter: 2020-05-14 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2020-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-15)