Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 37, st. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 15, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-05-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Heimdall's Holding Aps. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimdall's Holding Aps. (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 15, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 77, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 77, 2., 2860 Søborg (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundsfrydvej 10, 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundsfrydvej 10, 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2020-05-08 tilføjes Direktion: Anders Redder (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holding selskab, der foretager investeringer i andre virksomheder (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-08 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@heimdalls.dk (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Legale ejere: Anders Redder (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-08 tilføjes Navne: Anders Redder Holding ApS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Reelle ejere: Anders Redder (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Stiftere: Anders Redder (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Vedtægter: 2020-05-08 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-15)