Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengærdet 21, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Direktion: Thi Chinh Tran (direktør) (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-11 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Legale ejere: Thi Chinh Tran (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Navne: WA Holding Esbjerg ApS (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Reelle ejere: Thi Chinh Tran (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Stiftere: Thi Chinh Tran (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-15)