Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annexstræde 6, 2500 Valby (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 64, 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 950.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-12 tilføjes Vedtægter: 2020-05-12 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-15 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-14 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-12 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 64, 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2020-05-12 tilføjes Bestyrelse: Julie Alsted Have (formand) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Binavne: Nordic Compounder Management A/S, Compound Nordic Management A/S (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Direktion: Jakob Alsted Have (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investeringsforvalter (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-12 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@nordic-compound.com (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Legale ejere: Nordic Compound A/S (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Navne: Nordic Compound Management A/S (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Reelle ejere: Jakob Alsted Have (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Stiftere: Nordic Compound A/S (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-14)