Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Wrang Storgaard(virk.: 39) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 7,69 % | 17,95 % | 17,95 % | 20,51 % |
Lone Midtgaard Wrang(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Herup Olesen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Lasantha Schmidt Severinsen(virk.: 4) Formand | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 9,26 % | 16,67 % | 16,67 % | 18,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Herup Olesen | 01.01.2007 | Halls Alle 10, 1802 Frederiksberg C |
Rasmus Wrang Storgaard | 01.07.2021 | |
Søren Lasantha Schmidt Severinsen | 12.02.2022 | Orla Lehmanns Vej 3D, 2000 Frederiksberg |
Lone Midtgaard Wrang | 22.10.2023 | Søndergårdsvej 77, 3500 Værløse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
K13 - Entreprise ApS | 44053381 | NORMAL | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
Minik Udvikling 4 ApS | 39484188 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Nyr Holding A/S | 41355131 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Nyr Invest ApS | 41373741 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Restaurant Vandværket ApS | 41307730 | NORMAL | Restauranter (561010) |
SI 09.06.2020 ApS | 35045090 | UNDERKONKURS Andre meddelelser 4 | Public relations og kommunikation (702100) |
Sifora ApS | 32789374 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Nyr Holding A/S. |
Sidst opdateret den 01.12.2021 og angivet som gældende fra 30.11.2021 (1041 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nyrent - Multirengøring | 17978446 |
Ny René Dreier Holding ApS | 44017695 |
Ny Resino Holding ApS | 40733205 |
NyRevision 2000 ApS | 31479193 |
Nyr Holding A/S | 41355131 |
NYRIK HOLDING ApS | 31253543 |
NYRING VVS | 30206665 |
Nyr Invest ApS | 41373741 |
Ny RLL Holding ApS | 44017709 |
NYRO INVEST ApS | 33351402 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Wrang Storgaard(virk.: 39) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 17 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 |
Lone Midtgaard Wrang(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Herup Olesen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Søren Lasantha Schmidt Severinsen(virk.: 4) Formand | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 48 % | 0 % | 4 % | 15 % | 22 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Wrang Storgaard(virk.: 39) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 16 | 22 | 1 | 30 |
Lone Midtgaard Wrang(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten Herup Olesen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem | 7 | 5 | 2 | 4 |
Søren Lasantha Schmidt Severinsen(virk.: 4) Formand | 2 | 1 | 1 | 3 |
Sum | 25 | 28 | 4 | 38 |
Pct. | 26 % | 29 % | 4 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |