Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Navne | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lunde Sams Alstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-05 tilføjes Bestyrelse: Lasse Buhl Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 53.333,33 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 tilføjes Legale ejere: MAJ Skive IAB Holding ApS (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 tilføjes Reelle ejere: Lasse Buhl Jørgensen (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 tilføjes Vedtægter: 2023-07-05 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brårupgade 18, 7800 Skive (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndumsgade 52, 7800 Skive (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: nikolaj@tymmstone.com (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-05-17 tilføjes Binavne: Green for Life ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-05-16 tilføjes Navne: Timestone ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-15 fjernes Navne: Green For Life ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-16 tilføjes Vedtægter: 2022-05-16 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 fjernes Direktion: Kaare Lindskov Knak (direktør) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 tilføjes Legale ejere: M-L-N Holding ApS (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-12-14 fjernes Legale ejere: Kaare Lindskov Knak (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-13 fjernes Legale ejere: M-L-N Holding ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-14 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Tymm-Andersen (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2021-12-14 fjernes Reelle ejere: Kaare Lindskov Knak (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-10 tilføjes Legale ejere: M-L-N Holding ApS, Kaare Lindskov Knak (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-05-09 fjernes Legale ejere: M-L-N Holding ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-10 tilføjes Reelle ejere: Kaare Lindskov Knak (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-05-10 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Tymm-Andersen (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-09 fjernes Reelle ejere: Kaare Lindskov Knak (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndumsgade 52, 7800 Skive (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2020-05-07 tilføjes Direktion: Kaare Lindskov Knak (direktør) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor stenhugning, herunder køb, fremstilling, tilvirkning og salg af sten, samt genanvendelse af alle former for materialer til brug for begravelser, gravsteder m.v., samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-07 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Hovedbranche: Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Legale ejere: M-L-N Holding ApS (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-07 tilføjes Navne: Green For Life ApS (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-05-07 tilføjes Reelle ejere: Kaare Lindskov Knak, Nikolaj Tymm-Andersen (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Stiftere: M-L-N Holding ApS (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-05-07 tilføjes Vedtægter: 2020-05-07 (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2020-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-12)