Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Legale ejere: Nicolai Dahl Wallin, Claude Norby Mikkelsen, Christoffer Colding, STAGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-14 fjernes Legale ejere: Nicolai Dahl Wallin, Claude Norby Mikkelsen, STAGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-15 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Colding (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-05-15 fjernes Reelle ejere: Nicolai Dahl Wallin, Thue Stagsted, Claude Norby Mikkelsen, Christoffer Colding (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-05-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Binavne: Friends&Wine ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Nicolai Dahl Wallin (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel med vin og tilhørende produkter (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.200,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ts@stagstedproperties.com (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Nicolai Dahl Wallin, Claude Norby Mikkelsen, STAGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: Venner&Vin ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Dahl Wallin, Thue Stagsted, Claude Norby Mikkelsen (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Stiftere: STAGSTED HOLDING ApS, Nicolai Dahl Wallin, Claude Norby Mikkelsen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-11)