Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2020-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TJ-Metal ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2021-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanerupvej 13, 4420 Regstrup (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-04-24 tilføjes Direktion: Tom Åge Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering og anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Legale ejere: Tom Åge Jørgensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Navne: TJ-Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Reelle ejere: Tom Åge Jørgensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Stiftere: Tom Åge Jørgensen (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-11)