Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Direktion | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Hovedbranche | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.167,00 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-23 tilføjes Legale ejere: OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS, SCIENT. INVEST ApS (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-22 fjernes Legale ejere: OTAC Holding ApS, SCIENT. INVEST ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-23 tilføjes Reelle ejere: Lykke Højriis Larsen (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-23 tilføjes Vedtægter: 2024-09-23 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-09 tilføjes Revisor: V & CO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-08-01 tilføjes Direktion: Camilla Louise McGregor (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Direktion: Lykke Højriis Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-07-11 tilføjes Bestyrelse: Ulf Bech Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 53.333,00 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-07-07 tilføjes Legale ejere: OTAC Holding ApS, SCIENT. INVEST ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-07-06 fjernes Legale ejere: OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-07 tilføjes Reelle ejere: Ulf Bech Christensen (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-07-07 fjernes Reelle ejere: Lykke Højriis Larsen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-07-07 tilføjes Vedtægter: 2023-07-07 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Legale ejere: OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-03-15 fjernes Legale ejere: DEMETEC ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-14 fjernes Legale ejere: OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-03-15 tilføjes Reelle ejere: Lykke Højriis Larsen, Camilla Louise McGregor (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Rune Skovmand Bosselmann (formand) (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 130, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Lykke Højriis Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Rune Skovmand Bosselmann (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS, DEMETEC ApS (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2022-12-21 fjernes Legale ejere: DEMETEC ApS, OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-10-04 tilføjes Legale ejere: DEMETEC ApS, OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-10-04 fjernes Legale ejere: HSH Holding 2021 ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-03 fjernes Legale ejere: DEMETEC ApS, OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-30 fjernes Bestyrelse: Titus Sixten Hinsch Gylvin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 fjernes Direktion: Titus Sixten Hinsch Gylvin (direktør) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-09-02 tilføjes Bestyrelse: Titus Sixten Hinsch Gylvin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 5, kl., 1052 København K (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-05-01 tilføjes Direktion: Titus Sixten Hinsch Gylvin (direktør) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-04-19 tilføjes Legale ejere: DEMETEC ApS, OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS, HSH Holding 2021 ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-04-18 fjernes Legale ejere: DEMETEC ApS, OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 fjernes Reelle ejere: Rune Skovmand Bosselmann, Lykke Højriis Larsen, Camilla Louise McGregor (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 5, kl., 1052 København K (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 213, 1., 1432 København K (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-12-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2020-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 213, 1., 1432 København K (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 177, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 tilføjes Hjemmeside: www.validahealth.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@validahealth.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 177, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-07 tilføjes Bestyrelse: Rune Skovmand Bosselmann (formand) (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2020-05-07 tilføjes Direktion: Rune Skovmand Bosselmann (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2020-05-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med helbredstests og vaccination samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-07 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-05-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Legale ejere: DEMETEC ApS, OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-05-07 tilføjes Navne: Valida Health ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Reelle ejere: Rune Skovmand Bosselmann, Lykke Højriis Larsen, Camilla Louise McGregor (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-05-07 tilføjes Stiftere: OTAC Holding ApS, KKL Holding ApS, DEMETEC ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Vedtægter: 2020-05-07 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2020-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)