Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 16, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglefængervej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-11 tilføjes Navne: Nybolig Hillerød ApS (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-10 fjernes Navne: JHE Invest ApS (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-11 tilføjes Vedtægter: 2021-08-11 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglefængervej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2020-05-05 tilføjes Direktion: Janif Hecht (direktør) (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsformidlingsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-05 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Legale ejere: J. Hecht Holding IVS, Jakob Hecht Holding IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Navne: JHE Invest ApS (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2020-05-05 tilføjes Reelle ejere: Janif Hecht, Jakob Brigsted Hecht (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Stiftere: Jakob Hecht Holding IVS, J. Hecht Holding IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-05 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)