Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Bibranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 90, 2., 2840 Holte (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 59, kl., 1253 København K (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-12 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 tilføjes Vedtægter: 2024-02-13 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-13 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-10-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 59, kl., 1253 København K (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2021-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Røjlevej 30, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-15 tilføjes Direktion: Christian Strøjer (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-15 fjernes Direktion: Michael Rosenkilde Nissen (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-09 tilføjes Legale ejere: MIDDELFART INVEST HOLDING APS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Nissen Korn & Foder ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-09 tilføjes Reelle ejere: Christian Strøjer, Nikolaj Helsinghoff Andersen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Helle Rosenkilde Nissen, Michael Rosenkilde Nissen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-05-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røjlevej 30, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-05-06 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-05-06 tilføjes Direktion: Michael Rosenkilde Nissen (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bl.a. landbrug samt besiddelse af landbrugsjord og anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-06 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre etårige afgrøder (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2020-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Legale ejere: Nissen Korn & Foder ApS (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-05-06 tilføjes Navne: Middelfart Invest 01 ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Reelle ejere: Helle Rosenkilde Nissen, Michael Rosenkilde Nissen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-05-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Stiftere: Nissen Korn & Foder ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-07)