Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 14, 4600 Køge (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-05-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-05 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Legale ejere: Thomas Caspersen, Michael Reinhold Clausen, Martin Thomsen Schmidt (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Navne: Hyænen ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Reelle ejere: Thomas Caspersen, Michael Reinhold Clausen, Martin Thomsen Schmidt (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Stiftere: Thomas Caspersen, Michael Reinhold Clausen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-02-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Thomas Caspersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: Martin Thomsen Schmidt (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Martin Thomsen Schmidt (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammelvej 14, 4600 Køge (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Direktion: Thomas Caspersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-05-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-05 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Legale ejere: Thomas Caspersen, Michael Reinhold Clausen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Navne: Hyænen ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Reelle ejere: Thomas Caspersen, Michael Reinhold Clausen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Stiftere: Thomas Caspersen, Michael Reinhold Clausen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-05 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)