Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | ||||
Virksomhedsstatus | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 76, 2. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Brødmosen 9, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Hjemmeside: www.domusmeus.dk (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@domusmeus.dk (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: domusmeus.dk@gmail.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-05 tilføjes Legale ejere: Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb, Gottlieb + Partners Holding 1 ApS, Per Steinmeier, Tejs Volfsberg Carstensen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-03-05 fjernes Legale ejere: Anders Vibe Andreasen, Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-04 fjernes Legale ejere: Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb, Per Steinmeier, Tejs Volfsberg Carstensen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-05 tilføjes Reelle ejere: Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb, Per Steinmeier, Tejs Volfsberg Carstensen (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-03-05 fjernes Reelle ejere: Anders Vibe Andreasen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-04 fjernes Reelle ejere: Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb, Per Steinmeier, Tejs Volfsberg Carstensen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Per Steinmeier (direktør) (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: domusmeus.dk@gmail.com (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brødmosen 9, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-04-23 tilføjes Binavne: Min Andelsbolig ApS, Home Value ApS, Forbedringsværdien ApS, Andelsboligværdien ApS, Andelsbolig App ApS (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service og tjenesteydelser herunder udbydelse af tjenester til brug for registreringer af værdier i og øvrige oplysninger for fast ejendom og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Legale ejere: Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb, Per Steinmeier, Tejs Volfsberg Carstensen, Anders Vibe Andreasen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-04-23 tilføjes Navne: Domus Meus ApS (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb, Per Steinmeier, Tejs Volfsberg Carstensen, Anders Vibe Andreasen (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Stiftere: Thomas Asbjørn Eisenhardt Gottlieb, Tejs Volfsberg Carstensen, Per Steinmeier, Anders Vibe Andreasen (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-05)