Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slangerupgade 20, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 70, 1., 1401 København K (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2020-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Make Influence ApS. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Make Influence ApS. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: MI Owner ApS. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MI Owner ApS. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Make Influence ApS. (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-03-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Make Influence ApS. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MI Owner ApS. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MI Owner ApS. (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Make Influence ApS. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 70, 1., 1401 København K (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 70, 1., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 70, 1., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Frederik Kiel Jespersen (direktør) (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 66.667,00 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Frederik Kiel Jespersen (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: Frederik Kiel Holding ApS (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Frederik Kiel Jespersen (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-05)