Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Binavne | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2019-06-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Lindsjø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-05 fjernes Bestyrelse: Johnna Keller Hinge (bestyrelse) (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være et holdingselskab sam at drive anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2005-12-14 fjernes Hovedbranche: Planteskoler (offentliggjort 2000-01-19)
Den 2005-12-15 tilføjes Navne: VP HOLDING AF 01.01.2006 A/S (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-12-14 fjernes Navne: VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Vedtægter: 2005-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Planteskoler (offentliggjort 2000-01-19)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-03 tilføjes Navne: VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-02 fjernes Navne: POUL RASMUSSEN ANLÆGSGARTNERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-02 fjernes Binavne: VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-05 fjernes Bestyrelse: Poul Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 fjernes Revisor: Gustav Egon Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Legale ejere: Finn Vestergaard Jessen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1985-01-01 tilføjes Reelle ejere: Finn Vestergaard Jessen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1971-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-12-30 tilføjes Bestyrelse: Poul Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Binavne: VEJENBRØD PLANTESKOLE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Direktion: Finn Vestergaard Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-12-30 tilføjes Navne: POUL RASMUSSEN ANLÆGSGARTNERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1971-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1971-12-30 tilføjes Revisor: Gustav Egon Hansen, Flemming Juhl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)