Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | Formål | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Virksomhedsstatus | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Falsters Kyst ApS. (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2024-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 23, 2830 Virum (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkerlodden 3, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkerlodden 3, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2023-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 6, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af konsulent ydelser samt investeringsaktivitet i alle aktivklasser, herunder kapitalandele i andre selskaber, og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Julie Brink Færch (direktør) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 fjernes Direktion: Christoffer Brink Færch (direktør) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: Christoffer Brink Færch, Julie Brink Færch (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Navne: Faerch Consulting ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Reelle ejere: Julie Brink Færch (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Christoffer Brink Færch (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: Christoffer Brink Faerch Holding ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Christoffer Brink Færch (direktør) (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: Christoffer Brink Færch (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Brink Færch (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-30 fjernes Reelle ejere: Christoffer Brink Færch (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Brink Færch (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Hans Gade 6, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsaktivitet i alle aktivklasser, herunder kapitalandele i andre selskaber, og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: Christoffer Brink Faerch Holding ApS (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Stiftere: Christoffer Brink Færch (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2023-02-21)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-04)