Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicholas Henrik Ørum Tiderman-Keller | 01.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Grue Baruch | 01.05.2020 | 01.01.2024 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicholas Henrik Ørum Tiderman-Keller | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sajitha Sureshkanna | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Grue Baruch | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Bak-Christensen | 30.11.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Line Frydendal Jeppesen | 01.06.2022 | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Louise Ravnholt Porsdal | 30.11.2021 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |