Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korshøjgårdsvej 5, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 32, 1560 København V (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rie Marskot Engstrøm (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Peter-Michael Marskot Engstrøm (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Rie Marskot Engstrøm (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 32, 1560 København V (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 23, 1606 København V (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-04-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 23, 1606 København V (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Peter-Michael Marskot Engstrøm (direktør) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og leasing af materielle aktiver. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-29 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Fruerlund Holding ApS, Anpartsselskabet M.E. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: Et Andet ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Rie Marskot Engstrøm, Peter-Michael Marskot Engstrøm, Paw Bladt Fruerlund (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Stiftere: Fruerlund Holding ApS, Anpartsselskabet M.E. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-30)