Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 8, 9560 Hadsund (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-30 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Legale ejere: Hostrup Holding 2020 ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Navne: Hostrup Hadsund ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Reelle ejere: Gitte Hostrup (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Stiftere: Hostrup Holding 2020 ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2022-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2022-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 Statstidende Dekret
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Palle Frederiksmose Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Palle Frederiksmose Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-03-01 fjernes Direktion: Gitte Hostrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 8, 9560 Hadsund (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vikærsvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vikærsvej 7, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-30 tilføjes Direktion: Gitte Hostrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2020-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant og selskabslokaler og efter ledelsens skøn forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-30 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Legale ejere: Hostrup Holding 2020 ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Navne: Hostrup Hadsund ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Reelle ejere: Gitte Hostrup (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Stiftere: Hostrup Holding 2020 ApS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2020-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)