Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orebyvej 42, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Heldbovej 11, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heldbovej 11, 2. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2020-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Orebygaard 6, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Direktion: Kasper Granzow Steffensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 fjernes Direktion: Henrik Fich (direktør) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Hjemmeside: www.granzow-byg.dk (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@granzow-byg.dk (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Legale ejere: Kasper Granzow Steffensen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 fjernes Legale ejere: SydFinans IvS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 tilføjes Reelle ejere: Kasper Granzow Steffensen (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-06-10 fjernes Reelle ejere: Henrik Fich (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orebygaard 6, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-04-29 tilføjes Direktion: Henrik Fich (direktør) (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-29 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: SydFinans IvS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-04-29 tilføjes Navne: Granzow Byg ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fich (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Stiftere: SydFinans IvS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Vedtægter: 2020-04-29 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-30)