Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Kapital | xbrl | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 7, 3., 1150 København K (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-23 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-13 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: as@societyicon.dk (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Legale ejere: Braad Holding ApS, MN Holding CPH ApS, Hoeck Enterprise ApS, MPaulsen Holding ApS, THURMANN INVESTMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Navne: Maze Media ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Reelle ejere: Thorbjørn Braad, Martin Nick Bøsewetter, Kim Thurmann (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Stiftere: Braad Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-30)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Michael Paulsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-06-08 tilføjes Legale ejere: THURMANN INVESTMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-08 fjernes Legale ejere: Bülow ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-08 tilføjes Reelle ejere: Kim Thurmann (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-08 fjernes Reelle ejere: Morten Bülow-Nielsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 4 direktører (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-23 tilføjes Vedtægter: 2023-05-23 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-05-04 tilføjes Direktion: Michael Paulsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-04-24 fjernes Direktion: Hanne Fabricius (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-03-28 tilføjes Navne: Maze Media ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-03-27 fjernes Navne: SI 2.0 ApS (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-23 tilføjes Navne: SI 2.0 ApS (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-22 fjernes Navne: Society Icon Denmark ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-28 tilføjes Vedtægter: 2023-03-28 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-03-23 tilføjes Vedtægter: 2023-03-23 (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: Hoeck Enterprise ApS, MPaulsen Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: Society Icon AB (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Mosye Kiflom Haregot (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 7, 3., 1150 København K (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkegade 3, 1113 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: as@societyicon.dk (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Hanne Fabricius (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Kim Thurmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-13 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 43.000,00 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-09-13 tilføjes Vedtægter: 2022-09-13 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-09-12 tilføjes Direktion: Kim Thurmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Bestyrelse: Mosye Kiflom Haregot (formand) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Direktion: Morten Bülow-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-05-25 fjernes Bestyrelse: Jan Kornmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 3, 1113 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 3. 6., 2300 København S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 79, 3. 6., 2300 København S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2020-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 66, 2300 København S (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 66, 2300 København S (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-04-23 tilføjes Bestyrelse: Jan Kornmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-04-23 tilføjes Direktion: Morten Bülow-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureau samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-23 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Legale ejere: Society Icon AB, Bülow ApS, Braad Holding ApS, MN Holding CPH ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-04-23 tilføjes Navne: Society Icon Denmark ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-04-23 tilføjes Reelle ejere: Mosye Kiflom Haregot, Morten Bülow-Nielsen, Thorbjørn Braad, Martin Nick Bøsewetter (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Stiftere: Braad Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)