Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2021-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-11-30 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-12-17 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-12-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-12-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1., 1100 København K (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Direktion: Thomas Færch (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i, udlejning og salg af fast ejendom samt hermed forbundet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-11-30 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-28 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-04-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Legale ejere: Fjorden Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Navne: Klostergårdsvej ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Reelle ejere: Anders Refvik Tindbæk, Thomas Færch, Thomas Erringsø (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2020-04-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-04-28 tilføjes Stiftere: Fjorden Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Vedtægter: 2020-04-28 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-29)