Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Binavne | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tempelvej 7, 4390 Vipperød (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedelundsgade 5, 3., 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Mette Nordahl Holding ApS, Mette Nordahl (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: Katrine & Rikke Holding ApS, Mette Nordahl Holding ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Nordahl (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Rikke Nordahl, Katrine Nordahl (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Mette Nordahl Holding ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Mette Nordahl (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedelundsgade 5, 3., 4300 Holbæk (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbæk Møllevej 5, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbæk Møllevej 5, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2021-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@paf-academy.com (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-16 fjernes Kontaktoplysninger: mette@paf-academy.com (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewalds Have 72, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewalds Have 72, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 163, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 163, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 163, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 tilføjes Hjemmeside: www.paf-academy.com (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@paf-academy.com (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-06-02 tilføjes Binavne: PAF ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-06-01 fjernes Binavne: Paf ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-04-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 163, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Binavne: Paf ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-04-23 tilføjes Direktion: Mette Nordahl (direktør) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at undervise, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-23 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Legale ejere: Mette Nordahl Holding ApS, Katrine & Rikke Holding ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2020-04-23 tilføjes Navne: PAF Academy ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-04-23 tilføjes Reelle ejere: Mette Nordahl, Rikke Nordahl, Katrine Nordahl (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Stiftere: Mette Nordahl Holding ApS, Katrine & Rikke Holding ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)