Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Bibranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-06-10 tilføjes Vedtægter: 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-06-10 fjernes Direktion: Yama Sadat (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2024-02-24 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-23 fjernes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-09-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-09-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Direktion: Yama Sadat (direktør) (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2023-09-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Yama Sadat (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-04-03 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-04-03 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-04-02 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredballe Center 14, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-06-10)
Den 2020-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 109, 2. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsvej 109, 2. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Direktion: Yama Sadat (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål vil være drift indenfor restaurationsbranchen samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-23 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Legale ejere: Yast Holding ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Navne: OC-CO ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Reelle ejere: Yama Sadat (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Stiftere: Yast Holding ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)