Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Revisor | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoffgaardsvej 13, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribovej 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: VEN-TO ApS. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-07 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Legale ejere: VEN-TO GROUP ApS, Niels Peder Kolby, Henrik Danielsen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-11-08 fjernes Legale ejere: VEN-TO GROUP ApS, Niels Peder Kolby, Henrik Danielsen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-11-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brink, Henrik Brink (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-11-08 fjernes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribovej 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribovej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-28 tilføjes Legale ejere: VEN-TO GROUP ApS, Niels Peder Kolby, Henrik Danielsen, Jan Willem van Vulpen, Pedro Miguel Cordas Da Costa (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-04-27 tilføjes Legale ejere: VEN-TO GROUP ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Legale ejere: VEN-TO GROUP ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2020-04-27 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 fjernes Reelle ejere: Henrik Brink (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribovej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 tilføjes Direktion: Henrik Brink (direktør) (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-27 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Navne: VES2020 ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-04-27 tilføjes Stiftere: VEN-TO GROUP ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Vedtægter: 2020-04-27 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-27)