Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 15.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Anders Erik Gerdin | 01.05.2020 | 15.01.2021 | direktør |
Jesper Juul Troelsen | 24.04.2020 | 01.05.2020 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 18.10.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helge Krogsbøl | 15.01.2021 | 18.10.2021 | formand |
Henrik Lildballe | 15.01.2021 | 17.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Visby Berthelsen | 14.09.2020 | 15.01.2021 | formand |
Johan Anders Lundkvist | 01.05.2020 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Anders Erik Gerdin | 01.05.2020 | 15.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Fredrik Jonsson | 01.05.2020 | 27.08.2020 | formand |