Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Juul Byg & Rådgivning ApS. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2023-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: J M Terkelsens Vej 24, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-24 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Legale ejere: Henrik Juul Larsen (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Navne: Hanefar ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Reelle ejere: Henrik Juul Larsen (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Stiftere: Henrik Juul Larsen (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Henrik Juul Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: J M Terkelsens Vej 24, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Direktion: Henrik Juul Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2020-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-24 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Legale ejere: Henrik Juul Larsen (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Navne: Hanefar ApS (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Juul Larsen (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Stiftere: Henrik Juul Larsen (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)