Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Hjemmeside | Tegningsregel | Navne | ||||
Revision fravalgt | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Brondt (formand) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-09 fjernes Bestyrelse: Rasmus Bertram (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-08 fjernes Bestyrelse: Lars Brondt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 37, 2., 1253 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 78.787,00 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-22 tilføjes Legale ejere: NCMH ApS (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-21 fjernes Legale ejere: NCMH ApS (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Nordstrand, Ole Nielsen (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-21 fjernes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-22 tilføjes Vedtægter: 2024-01-22 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-07-07 tilføjes Legale ejere: NCMH ApS (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-07-07 fjernes Legale ejere: WE Group ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-07 tilføjes Vedtægter: 2023-07-07 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 65.459,00 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2022-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2022-09-11 fjernes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-12 tilføjes Vedtægter: 2022-09-12 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Bestyrelse: Troels Riisbrich Underlien (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-03-30 tilføjes Direktion: Mikkel Holst Højland (direktør) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-02-17 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-17 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 60.115,00 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-01-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-01-27 fjernes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-28 tilføjes Vedtægter: 2022-01-28 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-01-28 fjernes Legale ejere: PreSeed Ventures Tech Fund I K/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-12-09 tilføjes Legale ejere: ESENNE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-12-08 fjernes Legale ejere: Estaid Holding ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-23 tilføjes Vedtægter: 2021-04-23 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-03-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Brondt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2021-03-22 fjernes Bestyrelse: Søren Nordstrand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 47.854,00 (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-03-22 tilføjes Legale ejere: PreSeed Ventures Tech Fund I K/S, de Linde Capital A/S (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-03-22 tilføjes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-03-21 fjernes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-02-12 tilføjes Legale ejere: Estaid Holding ApS, WE Group ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-02-11 fjernes Legale ejere: WE Group ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2021-02-12 fjernes Reelle ejere: Rasmus Bertram (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-02-11 fjernes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2021-01-04 tilføjes Hjemmeside: https://estaid.dk (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Nordstrand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-12-22 tilføjes Navne: Estaid ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-21 fjernes Navne: EstAid ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-22 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2020-12-22 tilføjes Vedtægter: 2020-12-22 (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-12-22 fjernes Direktion: Rasmus Bertram (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 8, 1200 København K (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 8, 1200 København K (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-23 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Direktion: Rasmus Bertram (direktør) (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-23 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-05)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Legale ejere: WE Group ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-04-23 tilføjes Navne: EstAid ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Nordstrand, Rasmus Bertram (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-23 tilføjes Stiftere: WE Group ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-23 tilføjes Vedtægter: 2020-04-23 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-24)