Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 1, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Direktion: Morten Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-01 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 4.624.162,32 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Legale ejere: Morten Christensen, Maria Aviaja Christensen, Kristian Pavia Aagaard Christensen, Louise Aviaja Schack (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Navne: Christensen Family Holding ApS (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Christensen (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-24)