Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Formål | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Damgaard-Jensen, Lars Laustsen Gleerup, Pia Gleerup, Klaus Thorkild Damgaard-Jensen (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-02-11 fjernes Reelle ejere: Thomas Damgaard-Jensen, Klaus Thorkild Damgaard-Jensen (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-20 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Direktion: Thomas Damgaard-Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-07 tilføjes Navne: Ved Skoven 35 ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-06 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Grenåvej 629C ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-07 tilføjes Vedtægter: 2022-04-07 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Skoven 35, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-04-03)
Den 2022-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-10 tilføjes Vedtægter: 2022-02-10 (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 629, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brendstrupgårdsvej 29, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, opførelse og udlejning af den faste ejendom beliggende Grenåvej 629C, 8541 Skødstrup. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-05 tilføjes Direktion: Lars Laustsen Gleerup (direktør) (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-05 tilføjes Vedtægter: 2021-03-05 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-03-01 tilføjes Legale ejere: TELLUS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Damgaard-Jensen, Klaus Thorkild Damgaard-Jensen (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2021-02-28 fjernes Reelle ejere: Thomas Damgaard-Jensen, Klaus Thorkild Damgaard-Jensen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-04-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brendstrupgårdsvej 29, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-04-22 tilføjes Direktion: Klaus Thorkild Damgaard-Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-22 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-04-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Legale ejere: VO-FA 3 ApS (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2020-04-22 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Grenåvej 629C ApS (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2020-04-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Damgaard-Jensen, Klaus Thorkild Damgaard-Jensen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-04-22 tilføjes Stiftere: VO-FA 3 ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Vedtægter: 2020-04-22 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-23)