Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | Bestyrelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 8, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 4, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 74.932,00 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: EEB Holding ApS, TITANIA INVEST ApS, Founderment A/S, B. Holmgård Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-01 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-01 tilføjes Vedtægter: 2024-06-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: EEB Holding ApS, TITANIA INVEST ApS, B. Holmgård Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-05-31 fjernes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-04-01 tilføjes Vedtægter: 2024-04-01 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-03-01 tilføjes Vedtægter: 2024-03-01 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-02-01 tilføjes Vedtægter: 2024-02-01 (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-09-01 tilføjes Legale ejere: TITANIA INVEST ApS, B. Holmgård Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-09-01 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2023-09-01 tilføjes Vedtægter: 2023-09-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-08-31 fjernes Legale ejere: B. Holmgård Kristensen Holding ApS, TITANIA INVEST ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-31 fjernes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-30 tilføjes Vedtægter: 2023-08-30 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-27 tilføjes Direktion: Brian Holmgård Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-06-27 fjernes Direktion: Ronnie Balle (direktør) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-02-09 tilføjes Bestyrelse: Christian Stampe Vinther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-09 tilføjes Vedtægter: 2023-02-09 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 4, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Karupvej 6, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 61.223,00 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2022-11-10 tilføjes Legale ejere: TITANIA INVEST ApS, EEB Holding ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2022-11-09 fjernes Legale ejere: EEB Holding ApS, TITANIA INVEST ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 tilføjes Vedtægter: 2022-11-10 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-09-27 tilføjes Vedtægter: 2022-09-27 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 tilføjes Vedtægter: 2022-02-11 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 58.607,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: TITANIA INVEST ApS, B. Holmgård Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: B. Holmgård Kristensen Holding ApS, TITANIA INVEST ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 57.142,00 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-27 tilføjes Legale ejere: TITANIA INVEST ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-26 fjernes Legale ejere: TITANIA INVEST ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-08-26 fjernes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 tilføjes Vedtægter: 2021-08-27 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-06-17 tilføjes Bestyrelse: Brian Holmgård Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 55.468,00 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-17 tilføjes Legale ejere: B. Holmgård Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-06-17 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-06-16 fjernes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-06-17 tilføjes Vedtægter: 2021-06-17 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-05-10 tilføjes Bestyrelse: Sune Danni Hansen (formand) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-10 fjernes Bestyrelse: Camilla Nepper Balle (formand) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karupvej 6, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannelunden 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 tilføjes Hjemmeside: www.relewise.com (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@relewise.com (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 46.897,00 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Legale ejere: TITANIA INVEST ApS, EEB Holding ApS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-10-20 fjernes Legale ejere: EEB Holding ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Vedtægter: 2020-10-21 (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2020-05-27 tilføjes Legale ejere: EEB Holding ApS (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-05-27 fjernes Legale ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannelunden 7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-04-01 tilføjes Bestyrelse: Camilla Nepper Balle (formand) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Ronnie Balle (direktør) (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2020-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af software samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: Relewise ApS (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ronnie Balle (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Stiftere: Ronnie Balle (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-23)