Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christine Wiberg Ewert(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christine Wiberg Ewert | 15.08.2014 | Howitzvej 9, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ewert fysioterapi | 41309970 | Aktiv | Fysio- og ergoterapeuter (869020) |
Ewert fysioterapi. |
Sidst opdateret den 27.04.2020 og angivet som gældende fra 01.04.2020 (1640 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ewers Byggeservice v/Kenneth Ewers | 31543908 |
ewers facader | 12344554 |
Ewers Skadedyr ApS | 38905805 |
Ewers SkinCare v/Jeannette Ewers | 20020202 |
Ewert fysioterapi | 41309970 |
EWERT HOLDING ApS | 35049312 |
EWERTSEN'S MASSAGE v/Helle Ewertsen | 32814700 |
EWERTSEN ApS | 26167175 |
EWERTSEN INVEST ApS | 31254949 |
EW Event ApS | 40531440 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christine Wiberg Ewert(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christine Wiberg Ewert(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |