Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelundvej 10, 5270 Odense N (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Direktion: Martin Lisberg (direktør) (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investeringer. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-08 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.500,00 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Legale ejere: Martin Lisberg, Jakob Lisberg, Henrik Lisberg (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Navne: Lisberg Holding ApS (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Reelle ejere: Martin Lisberg, Jakob Lisberg, Henrik Lisberg (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Stiftere: Martin Lisberg, Jakob Lisberg, Henrik Lisberg (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Vedtægter: 2020-04-08 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-22)