Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Kapital | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Jette Møller (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.060.000,00 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-05-28 tilføjes Vedtægter: 2020-05-28 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Direktion: Henrik Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-19 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-04-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Steen Jensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Navne: 3L Invest ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Steen Jensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Stiftere: Henrik Steen Jensen (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-04-19 tilføjes Vedtægter: 2020-04-19 (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-21)