Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 fjernes Bestyrelse: Alexandra Benedicte Collin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: Gry Guldberg Friis (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Alexandra Benedicte Collin (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: Gry Guldberg Friis (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Gry Guldberg Friis (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Alexandra Benedicte Collin (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Gry Guldberg Friis (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Alexandra Benedicte Collin (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 1123 København K (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 1., 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Kirkeskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Gry Guldberg Friis, Alexandra Benedicte Collin (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Gry Guldberg Friis, Alexandra Benedicte Collin (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-06-06 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-12-11 tilføjes Legale ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis, Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-12-11 fjernes Legale ejere: Jody Alan Shaw (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-10 fjernes Legale ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis, Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-11 tilføjes Reelle ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis, Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2020-12-11 fjernes Reelle ejere: Jody Alan Shaw (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-10 fjernes Reelle ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis, Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-11 fjernes Bestyrelse: Jody Alan Shaw (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-10-05 tilføjes Bestyrelse: Thomas Kirkeskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2020-10-05 fjernes Bestyrelse: Christian Munch Svendsen (formand) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-04 fjernes Bestyrelse: Gry Guldberg Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-10-05 tilføjes Legale ejere: Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-10-05 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kirkeskov (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-09-02 tilføjes Legale ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis, Jody Alan Shaw (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-09-01 fjernes Legale ejere: Alexandra Benedicte Collin, Jody Alan Shaw, Gry Guldberg Friis, Christian Munch Svendsen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-02 tilføjes Reelle ejere: Alexandra Benedicte Collin, Gry Guldberg Friis, Jody Alan Shaw (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-09-01 fjernes Reelle ejere: Alexandra Benedicte Collin, Jody Alan Shaw, Gry Guldberg Friis, Christian Munch Svendsen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 400, 1., 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2020-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 10, 1., 1115 København K (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-04-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 10, 1., 1115 København K (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-04-03 tilføjes Bestyrelse: Gry Guldberg Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-04-03 tilføjes Direktion: Alexandra Benedicte Collin (direktør) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2020-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er et purpose-drevet og netværksbaseret konsulentteam, der sætter mennesker i centrum og tager afsæt i en bæredygtig tilgang til udvikling i pagt med FNs Verdensmål. Emerging ser samskabelse og styrket dialog som en vej til at skabe nye løsninger på komplekse udfordringer. Emerging arbejder med organisationsudvikling, ledelsesudvikling, facilitering og coaching samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-03 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Interessenter: Emerging Danmark Komplementar ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Legale ejere: Alexandra Benedicte Collin, Jody Alan Shaw, Gry Guldberg Friis, Christian Munch Svendsen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-04-03 tilføjes Navne: Emerging Danmark K/S (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Reelle ejere: Alexandra Benedicte Collin, Jody Alan Shaw, Gry Guldberg Friis, Christian Munch Svendsen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et andet medlem af bestyrelsen i forening eller af komplementaren. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Vedtægter: 2020-04-03 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-20)