Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning til virksomheder indenfor elbranchen samt hvad der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-25 tilføjes Navne: MR:EC ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-24 fjernes Navne: M. Roland Holding ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-08-25 tilføjes Vedtægter: 2023-08-25 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nydahl El ApS. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2023-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høvedstensvej 13, st. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Direktion: Mikkel Roland (direktør) (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, eje selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-20 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2020-04-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Legale ejere: Mikkel Roland (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Navne: M. Roland Holding ApS (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-04-20 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Roland (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Stiftere: Mikkel Roland (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-20)