Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddesundvej 152, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddesundvej 152, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddesundvej 152, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønbjerg 5, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: fgade@mail.dk (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: daniel2gade@gmail.com (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-05 tilføjes Direktion: Kenneth Gade (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-05 fjernes Direktion: Daniel Gade (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-05 tilføjes Legale ejere: Kenneth Gade (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-05 fjernes Legale ejere: Daniel Gade (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-05 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Gade (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-05 fjernes Reelle ejere: Daniel Gade (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønbjerg 5, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddesundvej 152, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Direktion: Daniel Gade (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-05-26 fjernes Direktion: Kenneth Gade (direktør) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Kontaktoplysninger: daniel2gade@gmail.com (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-05-26 tilføjes Legale ejere: Daniel Gade (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-05-26 fjernes Legale ejere: Kenneth Gade (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Reelle ejere: Daniel Gade (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2021-05-26 fjernes Reelle ejere: Kenneth Gade (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Kenneth Gade (direktør) (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Gade (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddesundvej 152, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Navne: thy-mors varmepumpe service ApS (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Gade (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Stiftere: Kenneth Gade (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-20)