Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-02 fjernes Direktion: Kasper Nymark (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-04 Statstidende Dekret
Den 2023-09-06 tilføjes Direktion: Kasper Nymark (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-06 fjernes Direktion: Jesper Bæk Abild (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-01 tilføjes Direktion: Jesper Bæk Abild (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-06-01 fjernes Direktion: Kasper Nymark (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 tilføjes Legale ejere: Jesper Bæk Abild (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-09 fjernes Legale ejere: Kasper Nymark (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-09 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bæk Abild (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-09 fjernes Reelle ejere: Kasper Nymark (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 77, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordtoft 34, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Kasper Nymark (direktør) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-07-06 fjernes Direktion: Jesper Bæk Abild (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: Kasper Nymark (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-07-06 fjernes Legale ejere: Jesper Bæk Abild (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-06 tilføjes Reelle ejere: Kasper Nymark (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-07-06 fjernes Reelle ejere: Jesper Bæk Abild (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordtoft 34, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-04-17 tilføjes Direktion: Jesper Bæk Abild (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at udøve el-arbejder, herunder mandskabs udlejning og hermed beslægtet arbejde. (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-17 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Legale ejere: Jesper Bæk Abild (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-04-17 tilføjes Navne: Abild Electrics ApS (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bæk Abild (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Stiftere: Jesper Bæk Abild (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2020-04-17 tilføjes Vedtægter: 2020-04-17 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)