Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Navne | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Nadia Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-30 fjernes Bestyrelse: Julie Birk Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2023-02-11 tilføjes Hjemmeside: www.forenedecare.dk (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2023-02-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@forenede-care.dk (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2023-02-01 tilføjes Bestyrelse: Julie Birk Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Michael Folkmann (formand) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Morten Krogh Nordgaard Vermehren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-05-02 fjernes Bestyrelse: Carsten Clement (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-06-04 tilføjes Navne: Forenede Care Krisecentre ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-03 fjernes Navne: Bjæverskov Krisecenter ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Bestyrelse: Christel Lollo Mariann Dyson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2020-09-28 tilføjes Bestyrelse: Louise Skotte Wesselhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2020-05-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Theodor Kjølbye (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2020-04-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 312, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-04-14 tilføjes Bestyrelse: Carsten Clement (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2020-04-14 tilføjes Direktion: Stine Louise Eising von Christierson (direktør) (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med ydelse af sociale indsatser, herunder drift af kvindekrisecenter efter § 109 i lov om social service. (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-14 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Hovedbranche: Andre former for institutionsophold (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Legale ejere: FORENEDE CARE A/S (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-04-14 tilføjes Navne: Bjæverskov Krisecenter ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-04-14 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Bangsbo Krogh, Pia Marianne Krogh (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2020-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Stiftere: FORENEDE CARE A/S (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Vedtægter: 2020-04-14 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-17)