Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: BMAS Legacy ApS. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2023-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 5, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-03-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-15 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Kontaktoplysninger: jhn@accura.dk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Legale ejere: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Navne: ISAK Invest ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Reelle ejere: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Stiftere: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-23)
Den 2022-01-22 Statstidende Dekret
Den 2021-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jhn@accura.dk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2021-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-23)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-23)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Direktion: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-04-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 5, st. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Direktion: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-03-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-15 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Legale ejere: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Navne: ISAK Invest ApS (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Reelle ejere: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Stiftere: Fouad Mohamed Galal Mohamed El Nady (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-12)