Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 12.800.000,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-11 tilføjes Vedtægter: 2023-04-11 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-01-31 tilføjes Legale ejere: P.I. Invest Risskov ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: FREDE ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-28)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Bytømreren Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: S. JÆGER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vidarejendomme.dk (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: S. JÆGER HOLDING ApS, FREDE ANDERSEN HOLDING ApS, C.B. HOLDING, ÅRHUS ApS, HP KAPITAL ApS, MRP 2018 Holding ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: VIDAR PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-15 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Randersvej 69 ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-14 fjernes Navne: Vidar Projekt II ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-09-15 fjernes Reelle ejere: Lars Jørgen Horst Petersen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-08-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Vedtægter: 2020-08-25 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-05-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Jørgen Horst Petersen (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-05-25 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Juul Larsen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-24 fjernes Reelle ejere: Lars Jørgen Horst Petersen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-04-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-04-15 tilføjes Direktion: Lars Jørgen Horst Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i fast ejendom eller værdipapirer efter direktionens anvisning (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-15 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-04-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Legale ejere: VIDAR PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Navne: Vidar Projekt II ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-04-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Jørgen Horst Petersen, Knud Erik Juul Larsen (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Stiftere: VIDAR PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Vedtægter: 2020-04-15 (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-16)