Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbugten 41, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-03-30 tilføjes Direktion: Hans Peter Hartzberg (direktør) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingvirksomhed, varetage formueforvaltning og investeringer, samt at drive konsulentvirksomhed, rådgivningsvirksomhed eller dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Legale ejere: Hans Peter Hartzberg (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Navne: Hartzberg Holding ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Peter Hartzberg (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Stiftere: Hans Peter Hartzberg (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-16)