Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baretten 24, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Direktion: Morten Drachmann Asmussen (direktør) (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investeringsvirksomhed, herunder eje andele i andre virksomheder, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-31 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Legale ejere: Morten Drachmann Asmussen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Navne: Asmussen Holding ApS (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Reelle ejere: Morten Drachmann Asmussen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Stiftere: Morten Drachmann Asmussen (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Vedtægter: 2020-03-31 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-15)