Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Direktion: Michael Skovbjerg (direktør) (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med møbler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-14 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Legale ejere: Skovbjerg Holding 2020 ApS, BIRGER THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Navne: Waldberg ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Reelle ejere: Michael Skovbjerg, Birger Munk Thomsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Stiftere: Skovbjerg Holding 2020 ApS, BIRGER THOMSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Vedtægter: 2020-04-14 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-14)