Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-04-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Waldberg ApS. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2022-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK CARAVAN TILBEHØR A/S. (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2024-02-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Direktion: Michael Skovbjerg (direktør) (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i kapitalandele i selskaber indenfor møbel engros samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-02 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Legale ejere: Michael Skovbjerg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Navne: Skovbjerg Holding 2020 ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Reelle ejere: Michael Skovbjerg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2020-04-02 tilføjes Stiftere: Michael Skovbjerg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Vedtægter: 2020-04-02 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-14)