Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-24 tilføjes Direktion: Inger Lisa Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-23 fjernes Direktion: Lars Juul Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-24 tilføjes Vedtægter: 2020-07-24 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: Inger Lisa Andersen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-04-29 fjernes Legale ejere: Jørgen Juul Andersen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-04-08 tilføjes Legale ejere: Jørgen Juul Andersen, Lars Juul Andersen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Inger Lisa Andersen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-04-29 fjernes Reelle ejere: Jørgen Juul Andersen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-04-08 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Juul Andersen, Lars Juul Andersen (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-04-29 fjernes Direktion: Jørgen Juul Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-08 tilføjes Direktion: Jørgen Juul Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyholmvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive planteskole, investeringer og anden virksomhed forbindelse hermed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Hovedbranche: Planteformering (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Navne: Magtenbølle Planteskole ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Stiftere: Lars Juul Andersen, Jørgen Juul Andersen (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-08 tilføjes Vedtægter: 2020-04-08 (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-14)