Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerrevej 95, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerrevej 95, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@greenbyte.dk (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@mygraj.dk (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerrevej 95, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejbytoften 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 tilføjes Direktion: Ulrik Nejsum Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Søren Troels Berg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-30 fjernes Direktion: Ulrik Nejsum Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: WINDSOFT ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Berg-Berg ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: WINDSOFT ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Nejsum Madsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Berit Weigand Berg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Ulrik Nejsum Madsen (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-08 tilføjes Legale ejere: WINDSOFT ApS, Berg-Berg ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-04-07 fjernes Legale ejere: Berg-Berg ApS, WINDSOFT ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-05 tilføjes Legale ejere: Berg-Berg ApS, WINDSOFT ApS (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejbytoften 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-04-05 tilføjes Direktion: Ulrik Nejsum Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2020-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og udbrede APPen MyGraj og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-05 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Hjemmeside: mygraj.dk (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Hovedbranche: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mygraj.dk (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-04-05 tilføjes Navne: MyGraj Aps (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Reelle ejere: Søren Troels Berg, Ulrik Nejsum Madsen, Berit Weigand Berg (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-04-05 fjernes Reelle ejere: Søren Troels Berg (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Stiftere: WINDSOFT ApS, Berg-Berg ApS (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Vedtægter: 2020-04-05 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-08)
Den 2020-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-08)