Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPI - Skudehavnen II ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Bestyrelse: Thomas Luckmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Direktion: Jesper Skovenborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-24 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: js@spi.dk (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Legale ejere: Bois Holding 2019 ApS, Luckmann Holding 2015 ApS, Purple Pioneers ApS, Mikes Holding 2015 ApS (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Navne: SPI - Skudehavnen II ApS (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Stiftere: SPI - Ejendomme A/S (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-05-31 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: Bois Holding 2019 ApS, Luckmann Holding 2015 ApS, Purple Pioneers ApS, Mikes Holding 2015 ApS (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: SPI - Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Maria Louise Skovenborg (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Luckmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-05-28 fjernes Bestyrelse: Jesper Skovenborg (næstformand) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. 1., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2020-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Næsset 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-04-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-25 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næsset 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-03-24 tilføjes Bestyrelse: Jesper Skovenborg (næstformand) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-24 tilføjes Direktion: Jesper Skovenborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje en eller flere ejendomme og at drive denne som en virksomhed med henblik på udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-24 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: js@spi.dk (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Legale ejere: SPI - Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-24 tilføjes Navne: SPI - Skudehavnen II ApS (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Reelle ejere: Maria Louise Skovenborg (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2020-03-24 tilføjes Stiftere: SPI - Ejendomme A/S (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2020-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-10)