Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosgade 9, 2. tv., 1623 København V (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Westend 30, st. tv., 1661 København V (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mmr@ualchartering.com (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UAL Chartering ApS. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Westend 30, st. tv., 1661 København V (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-04-06 tilføjes Direktion: Morten Mølgaard Møller (direktør) (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-06 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Legale ejere: Morten Mølgaard Møller (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Navne: MM Møller Holding ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Reelle ejere: Morten Mølgaard Møller (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Stiftere: Morten Mølgaard Møller (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Vedtægter: 2020-04-06 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-07)